2011-05-03: Geschäftsanschrift: Grambartstr. 27, 30165 Hannover. Nicht mehr Geschäftsführer: Höcker, Kai Frank, Wedemark, *23.11.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Meier, Matthias, Neustadt, *17.08.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-11-08: Die Gesellschafterversammlung hat am 06.10.2011 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 2,81 auf EUR 51.132,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) und § 10 (Gesellschafterversammlung) zu ändern. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Korte, Matthias, Isernhagen, *06.11.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Korte, Matthias, Isernhagen, *06.11.1953.
2020-01-06: Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: MM Motorrad Factory Hannover GmbH.
2020-07-22: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kellner, Oliver, Hannover, *23.03.1962.