2007-12-11: Sitz verlegt, nun: Grünendeich. Die Gesellschafterversammlung vom 16. Oktober 2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Grünendeich beschlossen.
2015-04-13: Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 24.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR beschlossen.
2015-06-23: Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Jork beschlossen. Neue Geschäftsanschrift: Osterminnerweg 2 b, 21635 Jork.
2022-01-04: Bestellt als Geschäftsführer: Seba, Martin, Stade, *12.04.0984. Nicht mehr Geschäftsführer: Bergmann, Sven, Jork, *20.07.1961.