2009-08-13: (Handel mit Motorrädern und -roller, Motorradzubehör, Sportaktikeln, Reparaturen). Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Paul-Gerhardt-Straße 12, 01309 Dresden. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Persönlich haftender Gesellschafter: Fürst von Urach Graf von Württemberg, Karl-Anselm, Geising, *05.02.1955; Nather, Steffen, Dresden, *27.01.1968.
2018-05-23: Änderung der Geschäftsanschrift: Weinböhlaer Str. 69, 01127 Dresden.
2022-02-16: Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: S. D. Fürst von Urach Graf von Württemberg, Maximilian, Niederaichbach, *05.05.1993. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Fürst von Urach Graf von Württemberg, Karl-Anselm, Geising, *05.02.1955.