2009-07-21: Sitz der Firma: Bremerhaven. Geschäftsanschrift: Senator-Borttscheller-Str. 1, 27568 Bremerhaven. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Egger, Marcel. 3. Augustin, Carl Heinrich, *07.07.1968, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2011-09-23: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Mohns, Harry. Geschäftsführer: 2. Colberg, Jörg, *28.10.1954, Bremen, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2017-04-11: Prokura: Änderung zu Nr. 2: Kuhr, Bernd, *15.01.1968, Jevenstedt; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2017-05-05: Prokura: Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Kuhr, Bernd, *15.01.1958, Jevenstedt; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2017-07-28: Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Colberg, Jörg;
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
Geschäftsführer: 3. Möhring, Ferdinand, *22.10.1960, Bremerhaven;
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2017-12-18: Geschäftsführer: 4. Brandt, Florian, *28.02.1977, Schwanewede; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-01-22: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Möhring, Ferdinand
2018-01-22: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Colberg, Jörg
2018-02-26: Geschäftsführer: 5. Stuhrmann, Friedrich, *20.09.1981, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-06-05: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Brandt, Florian
2021-06-02: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Stuhrmann, Friedrich; Geschäftsführer: 6.
Brandt, Florian, *28.02.1977, Schwanewede; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-06-21: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Kuhr, Bernd; 4.
Schmeyers, Steffen, *24.11.1984, Brake; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen