2010-01-07: Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2009 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 12 S.3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Mühldorfer Str. 14 a, 84503 Altötting. Neuer Unternehmensgegenstand: Planung, Konzeption, Durchführung, Überwachung und Beratung von Marketingaktivitäten für Dritte, Vermittlung von Immobilienfinanzierungen, Investmentfonds, Versicherungen und Bausparverträgen, Vermittlung und Erzeugung von erneuerbaren Energien sowie Montieren von Anlagen, die der Gewinnung von erneuerbaren Energien dienen (Blockheizkraftwerk, Photovoltaik, Solarthermie, Windkraft und Erdwärme).
2014-01-15: Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2013 hat die Änderung des § 1 S.2 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Neuötting. Geschäftsanschrift: Karl-Valentin-Str. 3, 84524 Neuötting.
2018-02-06: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Marchner, Gerhard, Altötting, *22.02.1957, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.