2007-04-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Herberg, Michael, Helmstedt, *08.06.1964.
2013-01-24: Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 EGGmbHG eingetragen. Geschäftsanschrift: Braunstraße 18, 38122 Braunschweig. Vertretungsumfang erweitert und Geschäftsführer insgesamt neu vorgetragen: Geschäftsführer: Tauchert, Maik, Vordorf, *13.08.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-03-22: Bestellt als Geschäftsführer: Franke, Hauke, Helmstedt, *11.05.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-08-25: Aufgrund Änderung der Lagebezeichnung durch die Stadt Braunschweig von Amts wegen aktualisiert; nunmehr Geschäftsanschrift: Engelhardstraße 5, 38122 Braunschweig.