2009-04-17: Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Geschäftsanschrift: Am Wehberg 9, 23972 Dorf Mecklenburg. Nicht mehr Geschäftsführer: Fischbuch, Hans-Dieter, Metelsdorf, *02.03.1961.
2009-08-07: Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Sitzverlegung nach Brüel beschlossen. Neuer Sitz: Brüel. Geschäftsanschrift jetzt: Am Kreuzsee 9, 19412 Brüel. Neuer Unternehmensgegenstand: Tiefbau-, Erdbau-, Wegebau, Abriß-, Pflaster-, Trockenbau- und Straßenbauarbeiten. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Stoll, Siegfried, Brüel, OT Thurow, *09.04.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-12-04: Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Straßen- und Tiefbau, Hochbau und Abrissarbeiten.
2021-08-27: Bestellt als Geschäftsführer: Bühner, Tim, Wismar, *03.07.1993, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Stoll, Siegfried, Brüel, OT Thurow, *09.04.1957.