2005-12-13: Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2005 hat die Änderung des § 17 (Wettbewerbsverbot) der Satzung beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Krapf, Reiner, Weiden i.d.OPf., *24.09.1960, vertritt nunmehr satzungsgemäß. Bestellt: Geschäftsführer: Windschiegl, Stefan, Windischeschenbach, *18.09.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-02-05: Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2016 hat die Änderung der §§ 1 sowie 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Firma geändert, nun: Neue Firma: MTK GmbH.
2022-04-02: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Windschiegl, Stefan, Windischeschenbach, *18.09.1964. Bestellt: Geschäftsführer: Schlögl, Stefan, Wernberg-Köblitz, *18.02.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Sukale, Anton, Oberviechtach-Pullenried, *12.10.1976.