2006-01-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Köllermann, Dirk, Ahlen, *22.03.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Köllermann, Kai Oliver, Münster, *17.01.1976.
2006-11-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Köllermann, Kai Oliver, Münster, *17.01.1976. Bestellt als Geschäftsführerin: Köllermann, Iris Christa, Ahlen, *18.06.1944.
2007-07-16: Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Werkzeugmaschinen, deren Modifizierung durch externe Unternehmen, sowie die Durchführung technischer Entwicklungen auf dem Gebiet des Werkzeugmaschinenbaus.
2016-12-28: Nicht mehr Geschäftsführerin: Köllermann, Iris Christa, Ahlen, *18.06.1944. Bestellt als Geschäftsführer: Köllermann, Friedhelm, Ahlen, *04.06.1942.