2005-10-12: Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2005 hat die Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
2013-11-20: Bestellt: Geschäftsführer: Wolf, Eva, Oberschweinbach, *17.04.1965, einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Geschäftsführer: Tschanett, Petra, Altenmünster, *29.07.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Jägel-Guedes, Eva, München, *13.02.1945; Dr. Jäger, Hans, München, *01.10.1947. Prokura erloschen: Wolf, Eva, Oberschweinbach, *17.04.1965.