2007-08-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Utendorf, Heinz Walter, Mainz, *05.11.1948.
2011-12-23: Änderung der Geschäftsanschrift: Holzhofstraße 10, 55116 Mainz. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Utendorf, Christine Franziska Maximiliane, Mainz, *07.04.1992.
2017-06-02: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Utendorf, Christine Franziska Maximiliane, Mainz, *07.04.1992.