2008-02-04: Prokura erloschen: Hirz, Klaus-Dieter, Frankfurt am Main, *21.03.1943. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Ruete, Harald, Dreieich, *09.05.1956.
2014-09-10: Prokura erloschen: Türkis, Andreas, Bad Vilbel, *25.07.1946.
2021-09-10: Gemäß Artikel 65 EGHGB von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Hanauer Landstraße 421, 60314 Frankfurt am Main. Prokura erloschen: Ruete, Harald, Dreieich, *09.05.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Schöber, Niels, Frankfurt am Main, *18.09.1995.