2010-04-21: Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Leer beschlossen. Leer. Geschäftsanschrift: Annenstraße 11, 26789 Leer. Nicht mehr Geschäftsführer: de Wolff, Erna, Moormerland, *31.08.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. med. Müller, Lothar, Leer, *20.05.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.