2019-12-20: Firma: Kurfürst 1669 GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: c/o Lemerle Gesellschaftsgründer GmbH, Kurfürstendamm 45, 10719 Berlin; Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Tronczik, Martin, *27.06.1978, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 09.12.2019
2020-03-04: Firma: MVZ Dentalzentrum Plus GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 29, 10719 Berlin; Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Gründung und der Betrieb mehrerer Zahnmedizinischer Versorgungszentren im Sinne des § 95 Abs. 1 S. 2 SGB V zur Erbringung aller hiernach zulässigen zahnärztlichen Leistungen und aller hiermit im Zusammenhang stehender Tätigkeiten. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Tronczik, Martin; Geschäftsführer: 2.
Reichenberger, Christian, *19.03.1979, Seligenstadt; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 13.02.2020; 03.03.2020 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
2020-04-07: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Wilmersdorfer Str. 112, 10627 Berlin
2021-02-16: Geschäftsführer: 3.
Vogelsang, Carl Christian, wohnhaft, *05.08.1979, München; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen