2019-09-17: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 09.10.2018 mit Änderung vom 23.11.2018. Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffern 1 und 2 und mit ihr die Firmenänderung, die Sitzverlegung von Frankfurt am Main nach Rinteln sowie die Änderung des Unternehmensgegenstands beschlossen. Geschäftsanschrift: Extertalstraße 4, 31737 Rinteln. Gegenstand: Das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen; das Betreiben von MVZen gem. § 95 SGB V sowie der Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Neukamp, Felix Ernst, Berlin, *08.07.1969. Bestellt als Geschäftsführer: Lohse, Ralf, Bovenden, *19.05.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-27: Einzelprokura: Niethmann, Sina, Dassel, *09.08.1985.