2017-06-21: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Höhn, Thomas; Geschäftsführer: 6.
Polle, Marcus, *18.05.1967, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-11-30: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Moazami-Goudarzi, Mehran
2019-03-25: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Korn, Silvia
2019-08-08: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Polle, Marcus; Geschäftsführer: 7.
Brickwede, Hans-Peter, *20.05.1969, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-11-11: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Reßmer, Klaus; 4.
Raith, Tom, *31.12.1986, Berlin; Einzelprokura
2021-12-21: Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Medizinischen Versorgungszentrums des Deutschen Herzzentrums Berlin, Stiftung des bürgerli-
chen Rechts, Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin. Dabei handelt es sich um eine fachübergreifende ärztlich geleitete Einrichtung im Sinne von § 95
Abs. 1 Satz 2 Sozialgesetzbuch V, in der Ärzte, die in das Arztregister nach § 95 Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 des Sozialgesetzbuchs V eingetragen sind, als
Angestellte oder Vertragsärzte tätig sind. Das Unternehmen nimmt damit an der vertragsärztlichen Versorgung teil.
Die Gesellschaft wird künftig gemeinnützig tätig, und zwar mit folgendem Wortlaut:
3.1 Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
3.2 Zweck der Gesellschaft ist die Förderung
a. des Wohlfahrtswesens; er wird verwirklicht insbesondere durch folgende Maßnahmen
- ärztliche Leistungen und Hilfe in individuellen Krankheitsfällen
- seelische Begleitung hilfsbedürftiger Kranker
b. des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege; er wird verwirklicht insbesondere durch das planmäßige
Zusammenwirken i.S.d. § 57 Abs. 3 AO insbesondere mit
- der Stiftung Deutsches Herzzentrum Berlin
- der Charité - Universitätsmedizin Berlin mit dem BgA Universitätsklinikum
durch Leistungen für deren Zweckbetrieb, insbesondere Erbringung ärztlicher und laborärztlicher Leistungen, Überlassung von Personal, Lieferung von Sachmitteln
c. der Wissenschaft und Forschung; er wird verwirklicht insbesondere durch das planmäßige
Zusammenwirken i.S.d. § 57 Abs. 3 AO insbesondere mit
- Stiftung Deutsches Herzzentrum Berlin
- der Charité - Universitätsmedizin Berlin
durch Leistungen für deren Zweckbetrieb, insbesondere Erbringung ärztlicher und laborärztlicher Leistungen, Überlassung von Personal, Lieferung von Sachmitteln.
3.3 Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 3 und aufgehoben in Ziffer 9 (bisher: Beteiligung am Ergebnis) unter Anpassung der Nummerierung der anderen Ziffern des Gesellschaftsvertrages.
2022-07-18: Geschäftsführer: 8.
Lange, Alexander, *01.01.1987, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen