2009-01-12: Geschäftsanschrift: Hauptstr. 77, 70563 Stuttgart. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Maden, Norbert, Stuttgart, *23.10.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Maden, Heinz Werner jr., Innenarchitekt, Stuttgart.
2012-11-26: Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Gegenstand geändert; nun: ist die Durchführung von Raumgestaltungen und Hotelausstattungen sowie Ausstattungen aller Art einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, ferner der Handel mit Einrichtungsgegenständen sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen. Einzelprokura: Maden, Christoph Marcel, Stuttgart, *13.07.1984.
2018-12-20: Bestellt als Geschäftsführer: Maden, Christoph Marcel, Stuttgart, *13.07.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Maden, Christoph Marcel, Stuttgart, *13.07.1984.