2011-06-20: Neue Firma: Mager & Wedemeyer Maschinenvertrieb GmbH & Co. KG. Geschäftsanschrift: Indutriestraße 35 - 39, 28876 Oyten. Die Firma der Komplementärin ist geändert worden jetzt: Persönlich haftender Gesellschafter: Mager & Wedemeyer Landmaschinenvertrieb GmbH, Oyten (Walsrode HRB 120288). Die Firma der Komplementärin ist geändert worden vormals: Persönlich haftender Gesellschafter: Mager & Wedemeyer Landmaschinenvertrieb GmbH, Oyten (AG Achim HRB 592).
2016-04-25: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Sudmeyer, Gabriele, Oyten, *10.02.1959.
2017-05-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mager, Christian, Bremen, *20.03.1967.
2021-01-19: Prokura erloschen: Sudmeyer, Gabriele, Oyten, *10.02.1959. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Drewes, Martin, Langwedel, *06.07.1988; Tietje, Helga, Weyhe, *22.03.1964.