2018-05-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Maier, Gabriele, geb. Keller, Todtmoos, *17.05.1955. Bestellt als Geschäftsführer: Maier, Sebastian, Bad Säckingen, *26.05.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Rimmele, Monika, Baden , *29.02.1960.
2020-11-02: Bestellt als Geschäftsführer: Haas, Rebecca, Radolfzell am Bodensee, *30.07.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Maier, Winfried Franz Josef, Todtmoos, *26.06.1954.