2015-12-22: Offene Handelsgesellschaft. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Persönlich haftender Gesellschafter: Mailänder, Elisabeth, Möttingen, *26.08.1961; Mailänder, Karl Alexander, Möttingen, *23.10.1960.
2016-01-22: Eintragung laufende Nummer 1 vom 21.12.2015 von Amts wegen berichtigt: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
2016-01-29: Rechtsform geändert, nun: Kommanditgesellschaft. Firma geändert, nun: Mailänder Mühle GmbH & Co. KG. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter sowie dessen jeweilige Geschäftsführer sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Mailänder Mühle Verwaltungs GmbH, Möttingen . Ausgeschieden als: Persönlich haftender Gesellschafter: Mailänder, Elisabeth, Möttingen, *26.08.1961; Mailänder, Karl Alexander, Möttingen, *23.10.1960.