2019-11-25: Bestellt als Geschäftsführer: Rendle, Patrick, Neckarsulm, *23.02.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Rendle, Renate, geb. Möser, Heilbronn. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Rendle, Thomas, Obersulm, *19.10.1953, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Rendle, Patrick, Neckarsulm, *23.02.1982. Einzelprokura: Rendle, Jasmin, geb. Piero, Neckarsulm, *01.08.1988.