2014-07-03: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Röhner, Klaus, Glauchau, *30.04.1941. Bestellt: Geschäftsführer: Röhner, Jan, Glauchau, *04.10.1966; Röhner, Tilmann, Dennheritz, *10.07.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Röhner, Jan, Glauchau, *04.10.1966; Röhner, Tilmann, Dennheritz, *10.07.1969.