2008-06-30: Bestellt: Geschäftsführer: Englich, Jens, Wernigerode, *30.09.1968; Englich, Dirk, Wernigerode, *27.06.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Englich, Eberhard, Wernigerode, *13.06.1943.