2017-10-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Heck, Jakob, Dipl.-Mathematiker, Leonberg, *13.02.1946. Bestellt: Geschäftsführer: Meisel, Rick, Chemnitz, *29.08.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-21: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Meisel, Rick, Chemnitz, *29.08.1975. Bestellt: Geschäftsführer: Sydow, Jacqueline, Chemnitz, *23.09.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-08-20: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Sydow, Jacqueline, Chemnitz, *23.09.1976. Bestellt: Geschäftsführer: Meisel, Rick, Chemnitz, *29.08.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.