2010-07-28: Geschäftsführer:; 5. Prüssing, Guido, *03.03.1976, Moorrege b. Uetersen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2011-03-16: Nicht mehr Geschäftsführer:; 5. Prüssing, Guido.
2011-03-30: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Dreyer, Klaus; Geschäftsführer:; 6. Dr. von Bodecker, Matthias, *05.08.1964, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2012-03-27: Geschäftsführer:; 7. Friedemann, Nico, *24.07.1974, Flörsbachtal; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 6:; Geschäftsführer:; Dr. von Bodecker, Matthias, *05.08.1964, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: 2. Metzelthin, Karsten, *14.07.1969, Berlin; Einzelprokura.
2016-09-08: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Am Borsigturm 17, 13507 Berlin
2022-03-02: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Metzelthin, Karsten
2022-07-27: Firma: Maltec Malerwerkstätten GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.06.2022 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.07.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .