2007-09-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Radmacher, Harald, Neufinsing, *08.09.1961; Dr. Rickert, Alexander, Sauerlach, *26.04.1960.
2010-01-27: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Aicher, Stefan, Hohenbrunn, *24.05.1960, einzelvertretungsberechtigt.
2011-01-26: Prokura erloschen: Lojewsky, Hans, Diplom-Informatiker, Taufkirchen.
2011-02-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wallis, Hartmut, Oberschleißheim, *16.08.1960.
2014-08-12: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Leising, Dirk, Starnberg, *09.07.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr. Vogt, Axel, München.
2015-02-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Aicher, Stefan, Hohenbrunn, *24.05.1960.
2020-01-10: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Rickert, Alexander, Sauerlach, *26.04.1960, einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Kulessa, Matthias, München, *06.02.1959. Prokura erloschen: Dr. Rickert, Alexander, Sauerlach, *26.04.1960. Einzelprokura: Dr. Kulessa, Matthias, München, *06.02.1959.