2021-02-22: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Mehrmann, Elisabeth, Bonn, *28.06.1957. Bestellt zum Liquidator: Kern, Herbert, Köln, *31.05.1954. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2021-03-31: Geschäftsanschrift: c/o Rechtsanwälte Hiedemann, Herrn Rechtsanwalt Herbert Kern, Hohenstaufenring 48-54, 50674 Köln. Nach Änderung der Personendaten weiterhin; Liquidator: Kern, Herbert, Leverkusen, *31.05.1954.