2011-03-14: Die Zweigniederlassung in Essen ist aufgehoben.
2012-03-12: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Kösters, Claudia, Heek, *20.12.1965.
2020-02-13: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Kösters, Manfred, Heek, *30.04.1955. Bestellt als Liquidator: Tersteegen, Katrin Christine, Bocholt, *25.11.1969. Prokura erloschen: Kösters, Claudia, Heek, *20.12.1965.
2021-06-07: Nicht mehr Liquidator: Tersteegen, Katrin Christine, Bocholt, *25.11.1969.
2021-07-29: Bestellt als Liquidator: Stellmach, Heinrich, Bocholt, *29.01.1952.