2008-07-11: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: del Monte Alia, Constancio, Rheinstetten, *28.01.1968.
2010-03-12: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.02.2010 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt. Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital), § 5 (Stammeinlagen), § 8 Abs. 2 (Gesellschafterbeschlüsse) und § 16 (Schlussbestimmungen, Bekanntmachungen) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 260.000,00 EUR erhöht. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Industriestr.3, 76479 Steinmauern. Stammkapital nun: 260.000,00 EUR.
2010-10-01: Prokura erloschen: del Monte Alia, Constancio, Rheinstetten, *28.01.1968.
2011-09-30: Bestellt als Geschäftsführer: del Monte Alia, Constancio, Turin/Italien, *28.01.1968.
2013-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Schägner, Horst, Steinmauern, *13.12.1953.
2020-01-13: Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. 1 beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Schägner, Klaus Christian, Steinmauern, *31.08.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schägner, Gerd, Rastatt, *12.08.1955. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: del Monte Alia, Constancio, Turin/Italien, *28.01.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Schägner, Manfred, Steinmauern, *12.03.1988. Prokura erloschen: Schägner, Christian, Steinmauern, *31.08.1979.