2012-01-17: Bestellt als Geschäftsführer: Wahl, Monika, Gschwend, *25.08.1948; Wahl, Barbara Stefanie, Gschwend, *14.12.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Wahl, Manfred, Gas- und Wasserinstallationsmeister, Gschwend.
2012-01-30: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2011 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR erhöht. Firma geändert; nun: Manfred Wahl GmbH. Gegenstand geändert; nun: Gegenstand ist die Herstellung und der Vertrieb von Flaschnereierzeugnissen aller Art und deren Verarbeitung. Stammkapital nun: 26.000,00 EUR.