2007-04-02: Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Das Stammkapital ist auf Euro umgestellt und um 4.435,41 EUR auf 30.000,00 EUR erhöht. Firma geändert; nun: Manfred Welsch GmbH. Gegenstand geändert; nun: Die Herstellung von und der Handel mit Mineralölprodukten aller Art und mit Kraftfahrzeugzubehör, der Güternah- und Güterfernverkehr sowie alle mit den vorstehend genannten Geschäftszweigen zusammenhängenden oder sonst zur Erreichung des Geschäftszweckes nützlich erscheinenden Geschäfte einschließlich zweckdienlicher Beteiligungen. Gegenstand ist weiter die Projektierung, Bau- und Wartung von Heizungs- und Feuerungsanlagen sowie Energieberatung und Tankschutz. Bestellt als Geschäftsführer: Welsch, Sandra, Überlingen, *19.01.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Frank, Hans-Joachim, Überlingen, *01.04.1945.
2013-01-28: Name geändert bei Welsch, Sandra; nun Geschäftsführer: Welsch-Fischer, Sandra, geb. Welsch, Überlingen, *19.01.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-06-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Welsch, Manfred, Überlingen-Nußdorf.
2021-08-06: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Industriestraße 23, 78333 Stockach. Einzelprokura: Ruff, Michaela, geb. Sigg, Stockach, *03.06.1980.