2007-09-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Busch, Olaf, Düsseldorf, *16.02.1968.
2014-04-16: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Glockenstraße 20, 40476 Düsseldorf . Nicht mehr Geschäftsführer: van Hauten, Mike, Meerbusch, *19.05.1968.
2018-10-11: Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Geschäftsführer: Garden, Ralph, Düsseldorf, *09.12.1962, einzelvertretungsberechtigt.