2013-04-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Schwarz, Harald, Bad Homburg, *25.12.1948.
2018-03-14: Nach Wohnortänderung weiterhin Geschäftsführer: Maniago, Rolf Dieter Adolf, Mainz, *05.05.1949, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Maniago, Elke Ruth, geb. Grandzian, Mainz, *09.01.1964.
2019-12-04: Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2019 hat eine Änderung der Überschrift des Gesellschaftsvertrages sowie in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma, in § 2 Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes) sowie in § 3 (Stammkapital) beschlossen. geändert, jetzt: Neue Firma: Maniago GmbH. geändert, jetzt: Neuer Unternehmensgegenstand: Die Entwicklung, als auch die Produktion sowie die Lieferung und Anwenderschulung sicherheitstechnischer Komponenten.