2011-11-21: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.10.2011 mit Änderung vom 11.11.2011. Geschäftsanschrift: Gallberger Weg 34, 59063 Hamm. Gegenstand: Herstellung und Vertrieb von Agrarprodukten. Stammkapital: 2.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Horstmann, Reinhard, Münster, *18.03.1944, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-12-19: Bestellt als Geschäftsführer: Ahlers, Boris, Hamm, *09.02.1971; Kramer, Christian, Langgöns, *07.11.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2012-09-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Kramer, Christian, Langgöns, *07.11.1976.
2013-01-07: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr) beschlossen.
2013-01-14: Bestellt als Geschäftsführer: Horstmann, Benjamin, München, *04.06.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-12-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Ahlers, Boris, Hamm, *09.02.1971.
2019-06-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Horstmann, Benjamin, München, *04.06.1982; Horstmann, Reinhard, Münster, *18.03.1944. Bestellt als Geschäftsführer: Blume, Frank, Auhagen, *15.08.1963.