2012-01-27: Mit der Stadtwerke Marburg GmbH, Marburg (AG Marburg HRB 2448) als herrschendem Unternehmen ist am 09.12.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2011 zugestimmt.
2014-07-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Schüren, Norbert, Marburg, *05.11.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Armbrüster, Holger Thomas, Schifferstadt, *17.11.1975.