2015-10-01: Prokura: 1. Matlac, Iosefina, geb. Pancencu, *21.11.1958, Timmendorfer Strand; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; 2. Reich, Andreas, *09.02.1980, Lübeck; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2018-09-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Kirchhoff, Benjamin Hugh Maria; Geschäftsführer: 3.
Greve, Siegfried, *21.04.1953, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen