2007-04-19: Vorstand: War Vorstand: 2. Dudeck, Volker, *13.04.1948, List/Sylt; Nicht mehr Vorstandsmitglied:1. Gierlevsen, Oluf; Vorstandsmitglied:3. Benzien, Gitta Hildegard, *18.02.1968, Westerland/Sylt; Vorstandsmitglied: 4. Fuchs, Marcel Jürgen, *01.11.1946, Morsum/Sylt-Ost; Vorstandsmitglied: 5. Petersen, Werner, *04.11.1942, Tinnum/Sylt-Ost; Vorstandsmirglied: 6. Ramcke, Manfred, *05.08.1939, Wenningstedt/Sylt. Prokura: Die Eintragung zu Nr. 1: Dudek, Volker; ist mangels einer wesentlichen Voraussetzung gemäß § 142 FGG von Amts wegen gelöscht. Die Mitgliederversammlung vom 26.11.2006 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Pflichten der Mitglieder), § 18 (Zusammensetzung der Dienstverhältnisse) und § 40 (Sonstige Rücklagen und Kapitalrücklagen) beschlossen..
2008-03-13: Prokura: 2. Johannsen, Nico, *14.02.1965, Sylt-Ost; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand..
2009-10-29: Sitz: Sylt, OT Tinnum Vertretungregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Rechtsform: Die Satzung ist am 05.07.2009 geändert und neu gefasst...
2016-08-03: Nicht mehr Vorstand: 8. Ohm, Henning; Nicht mehr Vorstand: 10. Meckel, Jens-Peter; Vorstand: 13. Jacobsen, Peter, *22.12.1953, Sylt/Westerland; Vorstand: 14. Wegner, Mathias, *05.03.1974, Wenningstedt-Braderup
2017-08-17: Die Satzung ist am 18.06.2017 geändert und neu gefasst.
2018-08-02: Vorstand: Nicht mehr Vorstand: 9. Eberhardt, Rudi Horst. Nicht mehr Vorstand: 13. Jacobsen, Peter. Nicht mehr Vorstand: 14. Wegner, Mathias. Vorstand: 15.
Grüger, Roland, *12.11.1948, Sylt/Westerland. Vorstand: 16.
Hellner, Karl Max, *24.06.1962, Sylt/Westerland. Vorstand: 17.
Tobuschat, Daniela, *24.09.1974, Sylt/Westerland.
2021-12-15: Vorstand: 18. Ehlers, Dirk, *19.10.1971, Niebüll; Vorstand: 19. Shama, Lisa, *15.10.1969, Wenningstedt-Braderup. Nicht mehr Vorstand: 12. Weber, Ute. Nicht mehr Vorstand: 17. Tobuschat, Daniela. Die Satzung ist am 17.10.2021 geändert in § 5 (Kündigung).