2006-09-08: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.06.2006 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.
2009-01-09: Sitz: Geschäftsanschrift:; Mühlenstraße 4-6, 16321 Bernau bei Berlin Prokura: 1. Hartmann, Stefan, *23.03.1957, Oderberg; Einzelprokura.
2013-04-13: Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Krüger, Mark-André, *03.08.1966, Bernau bei Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 2.
Drescher, Tom-Maik, *06.12.1964, Berlin; Einzelprokura
2013-07-18: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Drescher, Tom-Maik
2015-08-01: Geschäftsführer: Krüger, Mark-André, *03.08.1966, Wandlitz; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-04-12: Prokura: 3.
Repmann, Tino, *26.11.1979, Bernau bei Berlin; Einzelprokura
2021-01-07: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.12.2020 ist das Stammkapital um 26.000,00 EUR auf 250.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3
2021-01-12: Geschäftsführer: 2. Repmann, Tino, *26.11.1979, Bernau bei Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Repmann, Tino
2021-02-03: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Krüger, Mark-André; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen