2008-03-05: Die Gesellschafterversammlung vom 18.02.2008 hat die Änderung der §§ 10 (Verdeckte Gewinnausschüttung) und 13 (Bekanntmachungen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2009-03-25: Die Gesellschafterversammlung vom 08.01.2009 mit Nachtrag vom 13.03.2009 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens. Neue Firma: Marketing Consult GmbH MUC Management Partner. Geschäftsanschrift: Clemensstraße 30, 80803 München. Neuer Unternehmensgegenstand: Beratung, Training zum Zwecke marktorientierter Unternehmensführung sowie Handel mit Hard- und Software. Neues Stammkapital: 25.564,59 EUR. Bestellt: Geschäftsführer: Orth, Anette, geb. Hock, München, *18.03.1958; von der Reith, Sven, Gräfefling-OT Lochham, *10.11.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Lippmann, Herbert, Unternehmensberater, Starnberg, *29.06.1949.
2010-01-13: Ausgeschieden: Geschäftsführer: von der Reith, Sven, Gräfefling-OT Lochham, *10.11.1967.
2014-07-22: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Orth, Anette, geb. Hock, München, *18.03.1958. Bestellt: Geschäftsführer: Schmid, Johann, München, *24.08.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.