2015-04-15: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Mühlenstraße 8a, 87647 Kraftisried. Bestellt: Geschäftsführer: Geng, Christopher, Pfronten, Ortsteil Weißbach, *20.11.1986, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-31: Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2017 hat die Satzung neu gefasst.
2017-07-20: Bestellt: Geschäftsführer: Hillenbrand, Martina, Buttenwiesen, *13.11.1987, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: König, Karen, Friedberg, *15.06.1970.
2021-10-26: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Geng, Christopher, Kraftisried, *20.11.1986, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.