2020-03-06: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.02.2020. Geschäftsanschrift: Heilbronner Straße 17, 75179 Pforzheim. Gegenstand: Der Erwerb und das Halten, Vermieten und Verpachten eigener Immobilien. Stammkapital: 40.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Peterek, Markus Franz, Neulingen, *21.05.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-18: Bestellt als Geschäftsführer: Stüber, Steffen, Bruchsal, *19.04.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-20: Änderung der Geschäftsanschrift: Am Hohen Markstein 3, 75177 Pforzheim.
2022-07-21: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Peterek, Markus Franz, Remchingen, *21.05.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.