2014-11-04: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Merzenicher Straße 46, 50170 Kerpen.
2018-01-02: Bestellt als Geschäftsführer: Dohmes, Michael, Merzenich, *10.07.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Hansen, Gerhard.