2007-04-30: Bestellt als Geschäftsführer: Höhn, Reiner, Epfendorf, *09.05.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-02: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Gesellschafterversammlung, Geselischafterbeschlüsse), § 9 (Übertragung von Geschäftsanteilen) und § 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen) beschlossen.
2022-01-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Höhn, Martin, Epfendorf, *01.03.1941.