2013-08-09: Bestellt als Geschäftsführer: Wimmer, Martin, Wiesloch, *23.07.1965; Wimmer, Hermann, Wiesloch, *05.07.1940, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Rink-Wimmer, Petra Maria, geb. Rink, Wiesloch, *17.09.1967.
2018-12-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Wimmer, Hermann, Wiesloch, *05.07.1940.