2010-12-22: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schwarzkopf, Ludwig, Kleinwallstadt, *14.10.1956. Bestellt: Geschäftsführer: Schwarzkopf, Cornelia, Kleinwallstadt, *22.03.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-05-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schwarzkopf, Cornelia, Kleinwallstadt, *22.03.1961. Bestellt: Geschäftsführer: Schwarzkopf, Daniel, Elsenfeld, *03.02.1987, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.