2012-02-06: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Betz, Sigward, Sonnenbühl, *20.03.1967.
2012-09-24: Bestellt als Geschäftsführer: Betz, Siegward, Sonnenbühl, *20.03.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Roggenstein, Hans, Landwirtschaftsmeister, Hohenstein. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Farid, Laila, Esslingen am Neckar, *11.06.1980. Prokura erloschen: Betz, Sigward, Sonnenbühl, *20.03.1967.
2020-02-27: Prokura erloschen: Farid, Laila, Esslingen am Neckar, *11.06.1980.
2021-10-13: Bestellt als Geschäftsführer: Koch, Gunnar, Hohenstein, *22.03.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Betz, Siegward, Sonnenbühl, *20.03.1967.