2015-07-02: Bestellt als Geschäftsführer: Maschmann, Jan-Philip, Hiddenhausen, *16.01.1984; Schewe, Carsten, Spenge, *09.10.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Maschmann, Robert, Hiddenhausen, *21.05.1952.