2007-07-12: Geschäftsführer: Mattfeld, Willy, Verden/Aller, *16.11.1937, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Meyer, Andreas, Blender, *28.04.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-03-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Mattfeld, Willy, Verden/Aller, *16.11.1937.