2007-01-26: Ahrens Transport und Handel Verwaltungs-GmbH, Verden (Verden). Nicht mehr Geschäftsführer: Bouwmarm, Heiko, Verden/Aller, *09.03.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Höttler, Andreas, Verden/Aller, *17.07.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-02-05: Weiterhin bestellt als Geschäftsführer: Bouwmann, Heiko, Verden/Aller, *09.03.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-12-01: Geschäftsanschrift: Bremer Straße 135, 27283 Verden. Nicht mehr Geschäftsführer: Bouwmann, Heiko, Verden/Aller, *09.03.1968; Höttler, Andreas Friedrich Wilhelm, Verden/Aller, *17.07.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Klein, Karsten, Hannover, *18.07.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-04-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Höttler, Andreas Friedrich Wilhelm, Verden/Aller, *17.07.1959; Klein, Karsten, Hannover, *18.07.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Brünjes, Jan, Vollersode, *05.05.1978; Giles, Anthony, Lüdersfeld, *24.09.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2018-04-12: Bestellt als Geschäftsführer: Höttler, Andreas Friedrich Wilhelm, Verden/Aller, *17.07.1959, einzelvertretungsberechtigt.
2020-12-04: Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Matthäi Schaumburg Verwaltungs GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Brünjes, Jan, Vollersode, *05.05.1978.