2011-03-11: Geschäftsanschrift: Westendstr. 123, 80339 München. Bestellt: Geschäftsführer: Schmid, Florian, München, *06.07.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Matthes, Max, Modellbaumeister, München.
2022-04-20: Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2022 hat die Änderung der §§ 1 und 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Waakirchen, Landkreis Miesbach. Geschäftsanschrift: Peter-Westermeier-Straße 9, 83666 Waakirchen.